2009-03-17: Bestellt als Geschäftsführer: Bareiß, Kirsten, Schwäbisch Gmünd, *13.04.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-01-19: Geschäftsanschrift: Eutighofer Str. 137, 73525 Schwäbisch Gmünd. Nicht mehr Geschäftsführer: Bareiß, Kirsten, Schwäbisch Gmünd, *13.04.1967; Muth, Michael, Schwäbisch Gmünd, *29.10.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Muth, Marie-Luise, Schwäbisch Gmünd, *30.04.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-03-05: Bestellt als Geschäftsführer: Bareiß, Kirsten, Schwäbisch Gmünd, *13.04.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Muth, Marie-Luise, Schwäbisch Gmünd, *30.04.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Muth, Michael, Schwäbisch Gmünd, *29.10.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-05-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Bareiß, Kirsten, Schwäbisch Gmünd, *13.04.1967. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Muth, Michael Heinrich Wilhelm, Schwäbisch Gmünd, *29.10.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.