2005-01-28: Die Gesellschafterversammlung hat am 07. Dezember 2004 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 5 (Geschäftsführung, Vertretung) und 6 (Gesellschafterbeschlüsse) zu ändern. Bestellt zum Geschäftsführer: Figge, Christian Henning, Oberhaching, *17.02.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-09-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Figge, Christian Henning, Oberhaching, *17.02.1969. Bestellt zum Geschäftsführer: Thielmann, Stefan, München, *01.05.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-08-29: Einzelprokura: Hauck, Thomas Hilmar, Dortmund, *07.01.1960.
2009-02-20: Die Gesellschafterversammlung hat am 10.02.2009 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Dauer, Geschäftsjahr) zu ändern. Geschäftsanschrift: Leimkugelstr. 2, 45141 Essen.
2011-09-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Thielmann, Stefan, München, *01.05.1971. Bestellt zum Geschäftsführer: Derr, Stephan, München, *12.03.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-09-02: Die Gesellschafterversammlung hat am 12.05.2011 beschlossen, das Stammkapital von EUR 150.000,00 um EUR 150.000,00 auf EUR 300.000,00 zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern.Prokura erloschen: Hauck, Thomas Hilmar, Dortmund, *07.01.1960.
2012-05-11: Einzelprokura: Hoffmann, Peter, Mülheim an der Ruhr, *14.06.1963.
2012-07-02: Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Leimkugelstraße 3, 45141 Essen.
2018-10-25: Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Altendorfer Str. 97-101, 45143 Essen.
2020-12-04: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hoffmann, Sabrina Yvonne, Mülheim an der Ruhr, *11.03.1988.