2010-04-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Favreau, Wulf-Günter, Burgwedel, *07.12.1946.
2012-03-20: Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Laatzen beschlossen. Geschäftsanschrift: Sankt-Florian-Weg 1, 30880 Laatzen.
2013-05-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Wallenhauer, Volker, Pattensen, *02.04.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Warstat, Alexander, Mölln, *06.09.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-05-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Wallenhauer, Volker, Pattensen, *02.04.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Warstat, Alexander, Mölln, *06.09.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-29: Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Questwärts GmbH.