2007-03-23: Bestellt: Geschäftsführer: Uldrichová, Olga, Louny-Dobromerice, *23.08.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Frank, Martin, Hilpoltstein, *15.02.1966.
2014-10-09: Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2014 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Hilpoltstein. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Daimlerstraße 19, 91161 Hilpoltstein.
2016-08-12: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Uldrichová, Olga, Louny-Dobromerice / Tschechische Republik, *23.08.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Friedrich, Josef, Heideck, *07.10.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.