2009-03-30: Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. ergänzend eingetragen: Geschäftsanschrift: Kranstraße 45, 59071 Hamm. Neuer Unternehmensgegenstand: Durchführung von ingenieurmäßigen Forschungsarbeiten, Engineering, Herstellung, Vertrieb und Montage von Industrieanlagen, Handel mit Industriebedarf aller Art sowie die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung.
2014-04-09: Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2014 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. 2 beschlossen. Vertretungsregelung ergänzt; nunmehr Geschäftsführer: Hoffmeier, Werner, Beckum, *20.07.1948, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kupper, Detlev, Telgte, *07.03.1958.
2016-11-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmeier, Werner, Beckum, *20.07.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Hoffmeier, Reinhard, Bielefeld, *03.10.1951.
2016-11-15: Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: RöHrs Industrieanlagen GmbH. Änderung zur Geschäftsanschrift: Celler Straße 101 - 103, 29614 Soltau.
2017-01-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmeier, Reinhard, Bielefeld, *03.10.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Buhr, Andreas, Soltau, *27.03.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Hoffmeier, Michael, Rheda-Wiedenbrück, *13.01.1977, einzelvertretungsberechtigt.
2017-05-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Buhr, Andreas, Soltau, *27.03.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Lowack, Frank, Wietzendorf, *09.07.1964; Nijs, Tim, Bergen, *04.01.1980.
2022-02-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmeier, Michael, Rheda-Wiedenbrück, *13.01.1977.