2009-01-05: Die Gesellschafterversammlung hat am 5.12.2008 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 8870,81 auf EUR 60.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neu gefasst.
2012-02-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Opalka, Eckhard, Kaufmann, Waltrop.
2019-02-08: Bestellt als Geschäftsführer: Schmitt, Ralf, Braunschweig, *14.04.1970; Zöpel, Maximilian, Dortmund, *06.11.1986, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung Geschäftsführer: Röhrich, Hans-Joachim, Witten, *12.11.1959, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Zöpel, Maximilian, Bochum, *06.11.1986.
2019-03-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Röhrich, Hans-Joachim, Witten, *12.11.1959.
2020-11-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmitt, Ralf, Braunschweig, *14.04.1970.
2021-12-04: Bestellt als Geschäftsführer: Andreseck, Henning, Braunschweig, *25.04.1990, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.