2010-06-22: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Motzener Straße 19, 12277 Berlin.
2011-01-25: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Röscher, Reiner; Geschäftsführer:; 2. Röscher, Ursula, *10.08.1951, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Röscher, Ursula.
2016-04-14: Änderung zu Nr. 2: infolge geänderter Vertretungsbefugnis; Geschäftsführer: Röscher, Ursula; Geschäftsführer: 3.
Dr. Heusler, Gero, *07.09.1969, Aachen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-04-14: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Röscher, Ursula; Änderung zu Nr. 3: infolge geänderter Vertretungsbefugnis; Geschäftsführer: Dr. Heusler, Gero; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-05-26: Stamm- bzw. Grundkapital: 52.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 08.04.2016 und 19.05.2016 ist das Stammkapital in EUR umgestellt und auf 52.000 EUR erhöht sowie der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 . Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Gero Heusler Investment GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 173616 B), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 08.04.2016 zugestimmt hat.
2016-11-21: Sitz / Zweigniederlassung: Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 31137 Hildesheim ist aufgehoben.
2019-01-04: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Buckower Chaussee 62, 12277 Berlin; Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Dr. Heusler, Gero, *07.09.1969, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen