2007-07-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Rückle, Paul, Stukkateurmeister, Stuttgart.
2013-12-06: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rückle, Daniela, Stuttgart, *06.09.1964; Rückle, Ninette, Stuttgart, *21.09.1971.
2018-06-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Rückle, Stefan, Stuttgart, *18.08.1970. Prokura erloschen: Rückle, Ninette, Stuttgart, *21.09.1971.