2008-12-12: Eingetragene Geschäftsanschrift: Schwertfegerstraße 12, 23556 Lübeck. Gegenstand: Durchführung von sämtlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Gebäudetechnik, in den Bereichen Elektrotechnik für den Schiffsbau, Antriebstechnik, Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie der Handel mit Wirtschaftsgütern aller Art im Bereich der Gebäudetechnik und der Elektrotechnik für den Schiffsbau. Kapital: 250.000,00 EUR. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter Dritter Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: 1. Mihm, Lothar, *15.06.1955, Fulda, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. 2. van Huet, Ulrich, *14.09.1962, Mainz, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Prokura: 1. Hahn, Susanne, *11.11.1963, Hofbieber, Einzelprokura; 2. Hartinger, Reinhard, *28.11.1957, Lübeck, Einzelprokura, 3. Heck, Matthias, *22.12.1969, Waldeck, Einzelprokura, 4. Ohls, Hans J., *26.11.1967, Todendorf, Einzelprokura. Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 23.10.2008. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.11.2008 ist der Sitz der Gesellschaft von Fulda (Amtsgericht Fulda, HRB 5515) nach Lübeck verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma,Sitz). Zusatz: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger..
2009-04-09: Vorstand: Änderung zu Nr. 1:; Geschäftsführer:; Mihm, Lothar; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 2:; Geschäftsführer:; van Huet, Ulrich; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: Änderung zu Nr. 1:; Hahn, Susanne; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Änderung zu Nr. 2:; Hartinger, Reinhard; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Änderung zu Nr. 3:; Heck, Matthias; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Änderung zu Nr. 4:; Ohls, Hans J.; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2010-04-23: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. van Huet, Ulrich.
2011-12-16: Vorstand: Geschäftsführer: 3. Hartinger, Reinhard, *28.11.1957, Lübeck; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Hartinger, Reinhard; Nicht mehr Prokurist: 4. Ohls, Hans J.
2015-10-01: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Krumpas, Thorsten; 6. Götsch, Dennis, *29.09.1985, Berkenthin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2017-04-28: Prokura: Änderung zu Nr. 1: Namensänderung aufgrund Eheschließung; Röhner, Susanne, geb. Haas, *11.11.1963, Fulda; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2018-05-22: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Röhner, Markus
2018-09-27: Die Eintragung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Hartinger, Reinhard; ist mangels einer wesentlichen Voraussetzung gemäß § 395 FamFG von Amts wegen gelöscht.
2018-10-08: Geschäftsführer: 6. Braams, Rolf, *20.06.1965, Bendestorf; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 7. Götsch, Dennis, *29.09.1985, Berkenthin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-10-12: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 6. Götsch, Dennis
2018-10-25: Gegenstand: Die Durchführung von sämtlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Gebäudetechnik im Bereich Elektrotechnik für den Schiffsbau. Vorstand: Änderung zu Nr. 6: Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis; Geschäftsführer: Braams, Rolf; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 7: Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis; Geschäftsführer: Götsch, Dennis; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.08.2018 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 2 geändert.
2019-03-25: Prokura: 7. Back, Oliver, *29.03.1974, Fulda; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 8. Resch, Michael, *02.09.1971, Flieden-Schweben; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-12-09: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Röhner, Susanne, geb. Haas; Nicht mehr Prokurist: 3. Heck, Matthias
2020-10-20: Prokura: Änderung zu Nr. 7: Back, Oliver; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 8: Resch, Michael; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-01-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Braams, Rolf
2022-07-14: Prokura: 9. Sölch, Carlo, *25.12.1976, Fulda; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen