2008-07-29: Bestellt als Geschäftsführer: Gehlen, Frank, Erwitte, *17.12.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-10-28: Bestellt als Geschäftsführer: Rabe-Gehlen, Silke, Erwitte, *05.12.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Rabe, Klaus, Kaufmann, Hennef, *08.08.1939.