2007-03-28: Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2007 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München.
2007-05-16: Bestellt: Geschäftsführer: Bublak, Astrid, Unterhaching, *22.04.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-05-16: Bestellt: Geschäftsführer: Bublak, Astrid, Unterhaching, *22.04.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-07-02: Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2008 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Kirchheim bei München, Landkreis München.
2020-01-04: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2019 hat die Änderung des § 8 der Satzung beschlossen.