2005-09-14: Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Barth, Jürgen Otto, Schlangenbad, *09.05.1966.
2009-02-25: Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 6, 80339 München. Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma: in 53227 Bonn, Geschäftsanschrift: Rhenusallee 54, 53227 Bonn.
2015-08-12: Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Barth, Jürgen Otto, München, *09.05.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-29: Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Barth, Johann Rudolf, Bonn, *10.08.1939.