2006-09-12: Persönlich haftender Gesellschafter: Rudolph, Silvia, Kolkwitz, *27.03.1956, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen persönlich haftenden Gesellschafter.
2017-07-03: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Rudolph, Silvia, Kolkwitz, *27.03.1956.
2017-09-19: Prokura im Wege der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erloschen: Hellmann, Arndt-Hendrik, Bünde, *26.01.1976. Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2018-12-11: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Nehm, Ringo, Melle, *09.09.1974, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen persönlich haftenden Gesellschafter. In Ergänzung der Eintragung lfd. Nr. 10, Spalte 5 b), vom 14.09.2017: Durch Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld vom 01.09.2017 ist die Eigenverwaltung durch die Schuldnerin angeordnet.
2019-02-05: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Rudoph, Silvia, Kolkwitz, *27.03.1956, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen persönlich haftenden Gesellschafter. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Nehm, Ringo, Melle, *09.09.1974.