2012-01-11: Bestellt Geschäftsführer: Dr. Frick, Axel, Hamburg, *08.02.1959, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-01-11: Bestellt Geschäftsführer: Dr. Bäumler, Oliver, Köln, *14.06.1964, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-05-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Beuck, Henning, Hamburg, *28.07.1969; Feck, Christian, Hamburg, *16.09.1967; Wald, Peter, Hamburg, *22.07.1981.
2012-07-10: Änderung zur Geschäftsanschrift: Warburgstraße 50, 2. OG, 20354 Hamburg. Prokura erloschen Feck, Christian, Hamburg, *16.09.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schmidt, Olaf, Hamburg, *02.07.1971.
2013-11-12: Geändert, nun Geschäftsführer: Dr. Bäumler, Oliver, Köln, *14.06.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-12-10: Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Frick, Axel, Hamburg, *08.02.1959.
2015-04-09: Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführer, Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch beide Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.