2007-01-22: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 Abs. 1 (Geschäftsjahr) und 17 Abs. 2 (Schlussbestimmungen) beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2008-07-14: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schamel, Klaus, Niederrieden, *24.08.1956, einzelvertretungsberechtigt.
2008-12-01: Geschäftsanschrift: Albstr. 37, 72661 Grafenberg. Nicht mehr Geschäftsführer: Bader, Horst, Grafenberg, *16.04.1963.
2011-02-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Rampf, Rudolf, Chemotechniker, Grafenberg.
2014-07-03: Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Firma geändert; nun: RAMPF Polymer Solutions Verwaltungs GmbH. Gegenstand geändert; nun: Die Beteiligung an und die Übernahme der Geschäftsführung von anderen Unternehmen, insbesondere die Übernahme der Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin der RAMPF Polymer Solutions GmbH & Co. KG mit Sitz in Grafenberg.
2020-12-21: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Weber, Christian, Pürgen, *20.02.1969, einzelvertretungsberechtigt.
2020-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2022-07-01: Bestellt als Geschäftsführer: Barwitzki, Peter, Leverkusen, *03.12.1963, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schamel, Klaus, Niederrieden, *24.08.1956.