2007-03-09: Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Kirchheim unter Teck. Gegenstand geändert; nun: Vertrieb von Hydraulikzylindern, -komponenten und Bausätzen für Maschinen, Industrie und Landwirtschaft, sowie Baumaschinen und Forsttechnik, die von Schwestergesellschaften der VENSYS-Gruppe hergestellt werden. Service- und Montagearbeiten, werbe- und verkaufsfördernde Aufgaben für die Interessen der VENSYS-Gruppe in Deutschland.
2007-11-12: Bestellt als Geschäftsführer: Audureau, Jacques, Saligny/Frankreich, *15.08.1946, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mongodin, Philippe, La Roche-sur-Yon (Frankreich), *26.01.1969.
2017-05-31: Bestellt als Geschäftsführer: Renner, Sophie Dorothée Julie, geb. Audureau, La Boissiere de Montaigu / Frankreich, *18.03.1975, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Audureau, Jacques, Saligny/Frankreich, *15.08.1946. Einzelprokura: Hermann, Isabel, Kirchheim unter Teck, *26.11.1990. Prokura erloschen: Kurz, Martin, Nürtingen, *20.08.1953.
2017-06-13: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei: Einzelprokura: Herrmann, Isabel, Kirchheim unter Teck, *26.11.1990.