2018-11-21: Firma: RAW Kultur L eG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Gegenstand: Die Projektierung, Planung und Realisierung der dauerhaften Sicherung des soziokulturellen Zentrums im räumlichen Bereich des Soziokulturellen L auf dem RAW Gelände (das Soziokulturelle L wird in der DS/2037/IV der BVV Friedrichshain-Kreuzberg definiert) unter Einbeziehung der bestehenden Nutzer/innen und in Kooperation mit anderen sozialen, kulturellen und kommunalen Organisationen. Weiter ist das Interesse an einer günstigeren Miete bzw. günstigen Immobilienkosten dabei immer zu berücksichtigen. Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern. Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Vorstand: 1.
Gembus, Matthias, *24.04.1979, Berlin; Vorstand: 2.
Kellig, Fränze, *18.02.1987, Berlin; Vorstand: 3.
Reinauer, Cornelia, *14.03.1953, Berlin; Vorstand: 4.
Schmidt, Joest, *02.05.1982, Berlin; Vorstand: 5.
Schulz, Franz, *01.08.1948, Berlin; Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft; Die Satzung ist errichtet am 21.03.2018.
2019-10-09: Nicht mehr Vorstand: 3. Reinauer, Cornelia; Nicht mehr Vorstand: 4. Schmidt, Joest; Nicht mehr Vorstand: 5. Schulz, Franz; Vorstand: 6.
Stolz, Mike, *21.04.1966, Berlin
2021-02-22: Vorstand: 7.
Falkenhagen, Florian, *26.03.1989, Berlin