2013-02-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Ludwig, Gunter, Betriebsleiter, Stuttgart, *20.09.1941.
2017-01-26: Bestellt als Geschäftsführer: Ludwig, Gunter, Stuttgart, *20.09.1941, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Straub, Martin, Gerlingen, *19.04.1968. Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ehm, Heinz, Winnenden, *23.06.1955; Ligenau, Christof, Fellbach, *19.03.1979.
2017-02-28: Prokura erloschen: Ehm, Heinz, Winnenden, *23.06.1955. Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Vollmer, Stefan, Burgstetten, *13.01.1976.
2017-03-08: Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ligenau, Christof, Fellbach, *19.03.1979; Vollmer, Stefan, Burgstetten, *13.01.1976.
2017-09-22: Bestellt als Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Bassmann, Thomas, Heidenheim an der Brenz, *23.01.1966, einzelvertretungsberechtigt.
2018-02-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Bassmann, Thomas, Heidenheim an der Brenz, *23.01.1966.
2018-03-09: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wild, Stephan Andreas, Neuenbürg, *01.04.1966, einzelvertretungsberechtigt.
2018-12-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Ludwig, Gunter, Stuttgart, *20.09.1941.
2019-11-28: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Bestellt als Liquidator: Gräber, Horst Hanns, Leinfelden-Echterdingen, *26.03.1938, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wild, Stephan Andreas, Neuenbürg, *01.04.1966. Die Gesellschaft ist aufgelöst.