2007-06-06: Bestellt als Geschäftsführerin: Kramer, Claudia, Kelkheim (Taunus), *14.04.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-18: Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2008 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 70,81 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Außerdem wurde § 8 (Beschlussfassung) geändert. Geschäftsanschrift: Im Stückes 9, 65779 Kelkheim (Taunus). Neues Stammkapital: 51.200,00 EUR.
2019-03-14: Sitz von Amts wegen berichtigt, nun: Kelkheim . Nicht mehr Geschäftsführer: Grimm, Kilian Alois, Steuerberater, Kelkheim, *18.12.1930.