2006-06-30: Prokura: Scholz, Wolfgang, *08.02.1955, Mahlow; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer.
2006-11-14: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Scholz, Wolfgang.
2007-02-27: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Curdt, Reinhard; Geschäftsführer:; 3. Curdt, Matthias, *19.11.1959, Ludwigsfelde OT Jütchendorf.
2010-11-01: Änderung zu Nr. 3:; Die Vertretungsbefugnis ist geändert.; Geschäftsführer:; Curdt, Matthias; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-12-13: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Wolf-von Mohnsdorff, Sibylle, geb. von Mohnsdorff.