2011-04-06: Änderung der Geschäftsanschrift: Kurt-Keicher-Str. 5, 07545 Gera.
2012-10-17: Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2012 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: - die Verwaltung von Immobilien, - die Vermittlung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Wohnräumen und gewerblichen Räumen, - die Vermittlung von Darlehensverträgen.
2014-05-27: Änderung der Geschäftsanschrift: Kurt-Keicher-Str. 3, 07545 Gera.
2021-08-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fleischer, Hans-Peter, Gera, *29.05.1951. Bestellt: Geschäftsführer: Gahse, Ray, Bad Köstritz, *07.12.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gahse, Ray, Bad Köstritz, *07.12.1979. Bestellt: Geschäftsführer: Richter, Leif, Wertingen, *17.06.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-01: Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2021 hat die Änderung des § 1 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: CENTRUM Hausverwaltung GmbH. Änderung der Geschäftsanschrift: Hinter dem Südbahnhof 15 a, 07548 Gera.
2022-05-05: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Richter, Leif, Wertingen, *17.06.1975. Bestellt: Geschäftsführer: Döpel, Peter, Neustadt an der Orla, *13.11.1985; Müller, Andreas, Neustadt an der Orla, *06.05.1984; Richter, Hartmut, Tautenhain, *19.03.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.