2008-03-06: Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Hürtgenwald beschlossen.
2016-06-06: Änderung zur Vertretungsregelung: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Jörres, Guido, Hürtgenwald, *07.03.1974.