2008-08-01: Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Trier sowie die Änderung des § 16 (Bekanntmachungen) beschlossen. Neuer Sitz: Trier. Bestellt als Geschäftsführer: Bretz, Lars, Wasserliesch, *16.10.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-03-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Wagner, Wilfried, Steuerberater, Rivenich, *31.01.1944.
2010-11-02: Die Gesellschafterversammlung vom 04.10.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen.
2016-07-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Rech, Aloys, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Trier.
2019-02-07: Die Gesellschafterversammlung vom 14.01.2019 hat die Änderung in § 1 , § 6 (Geschäftsanteile), § 10 (Beschlussfassung), § 12 (Ergebnisverwendung) und § 14 (Änderungen des Gesellschaftsvertrages) beschlossen. Weiterhin wurde der Gesellschaftsvertrag um die §§ 6a, 6b, 6c, 6d und 6e erweitert. Geändert und verlegt, nun: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Hetzerath, 54523 Hetzerath, Geschäftsanschrift: An der Ziegelei 2, 54523 Hetzerath.
2019-02-07: Bestellt als Geschäftsführer: Klein, Timo, Salmtal, *03.01.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-10-15: Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6a und § 10 (Beschlussfassung) beschlossen.