2008-09-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Reppe, Hans-Jürgen, Dresden, *31.05.1956. Bestellt: Geschäftsführer: Reppe, Daniela, Dresden, *01.07.1960, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-15: Bestellt: Geschäftsführer: Reppe, Hans-Jürgen, Dresden, *31.05.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Reppe, Daniela, Dresden, *01.07.1960.
2020-04-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Lindemann, Maria, Dresden, *11.11.1988; Münster, Kay, Pirna, *05.07.1985.
2022-06-15: Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2022 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde insbesondere geändert: Gegenstand des Unternehmens. Neuer Gegenstand: Verwaltung von Immobilien sowie Vermittlung oder Nachweis der Gelegenheit des Abschlusses von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume oder Wohnräume. Bestellt: Geschäftsführer: Münster, Kay, Pirna, *05.07.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Reppe, Hans-Jürgen, Dresden, *31.05.1956. Prokura erloschen: Lindemann, Maria, Dresden, *11.11.1988; Münster, Kay, Pirna, *05.07.1985.