2008-01-31: Die Gesellschafterversammlung hat am 17.12.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,5940 um EUR 435,4060 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital) zu ändern. 26.000,00 EUR. Geändert, nunmehr: Geschäftsführer: Rehse, Tim, Tönisvorst, *08.01.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Rehse, Tim, Tönisvorst, *08.01.1975.
2014-12-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Rehse, Horst, Schilder- und Lichtreklameherstellermeister, Tönisvorst.