2009-01-12: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6 (Geschäftsführung) und 11 (Veräußerung/Verpfändung von Geschäftsanteilen) beschlossen.
2011-03-14: Prokura erloschen: Juncker, Ralf Michael Maria, Willstätt, *31.01.1962.
2013-01-21: Bestellt als Geschäftsführer: Dinser, Petra, Offenburg, *01.04.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dinser, Petra, Offenburg, *01.04.1966. Prokura geändert; nun: Einzelprokura: Dinser, Christian, Offenburg, *04.06.1962.
2019-05-22: Änderung der Geschäftsanschrift: Gewerbestraße 16, 77652 Offenburg.