2009-10-05: Geschäftsanschrift: Täleswiesenstraße 4, 72770 Reutlingen. Personenbezogene Daten und Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Hacker, Helga, geb. Renz, Eningen unter Achalm, *30.12.1942, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-04-04: Bestellt als Geschäftsführer: Bardewyk, Jan, Tübingen, *28.02.1982; Vogt, Eckhard, Fürstenfeldbruck, *31.03.1973. Nicht mehr Geschäftsführer: Hacker, Helga, geb. Renz, Eningen unter Achalm, *30.12.1942; Hacker, Uwe, Reutlingen, *23.06.1966; Hacker, Hannes, Pfullingen, *23.05.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Berger, Marcel, Reutlingen, *09.08.1992; Huber, Wolfgang, Bad Tölz, *24.11.1966.
2022-04-13: Personenbezogene Daten geändert bei Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Berger, Marcel, Reutlingen, *09.08.1991.
2022-07-20: Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Firma geändert; nun: REMONDIS Neckar-Alb Verwaltungs-GmbH. Sitz verlegt; nun: Reutlingen. Gegenstand geändert; nun: Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der REMONDIS Neckar-Alb GmbH & Co. KG.