2007-11-16: Prokura: 1. Presser, Holger, *15.12.1972, Bad Freienwalde; Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
2009-04-27: Sitz: Wriezen; Geschäftsanschrift: Wilhelmstraße 24, 16269 Wriezen; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.03.2009 ist der Sitz von Bad Freienwalde (Oder) nach Wriezen verlegt und der Gesellschaftsvertrag entsprechend geändert in § 1 Nr. 2 (Sitz).
2013-04-25: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.03.2013 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen).
2013-05-22: Kapital: 25.600,00 EUR; Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Stechbarth, Gerald, *27.08.1963, Falkenberg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.03.2013 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und um 35,41 EUR auf 25.600,00 EUR erhöht; der Gesellschaftsvertrag ist geändert in § 3 (Stammkapital).
2017-08-03: Sitz der Firma: Bad Freienwalde ; Geschäftsanschrift: Berliner Straße 1, 16259 Bad Freienwalde ; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.07.2017 ist der Sitz von Wriezen nach Bad Freienwalde verlegt; der Gesellschaftsvertrag ist entsprechend geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz).
2019-01-14: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 8 (Verfügung über Geschäftsanteile/Teile von Geschäftsanteilen).