2015-02-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Stüttgen, Angelika Maria, Kauffrau, Kürten. Bestellt als Geschäftsführer: Stüttgen, Yvonne, Leverkusen, *11.07.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-24: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hommericher Straße 6c, 51789 Lindlar.
2019-01-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Stüttgen, Yvonne, Leverkusen, *11.07.1988. Bestellt als Geschäftsführer: Stüttgen, Angelika, Köln, *06.04.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-22: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer, bestellt als Liquidator: Stüttgen, Angelika, Köln, *06.04.1961. Die Gesellschaft ist aufgelöst.