2011-04-05: Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital, Stammeinlage) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Rekewitz, Martin, Lüdinghausen, *03.11.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Illner, Ulrich, Münster, *07.09.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.