2013-06-17: Firma: REXI Investitions GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Tiefwerderweg 13, 13597 Berlin Gegenstand: Der Erwerb, die Verwaltung, Vermietung von eigenen Immobilien sowie die Investition in andere Gesellschaften im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie alle damit zusammenhängende Geschäfte unter Ausschluss von Tätigkeiten nach dem KWG. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Wang, Wenhai, *07.10.1970, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 27.05.2013.
2014-07-17: Firma: REXI Business Services GmbH; Gegenstand: Unternehmensberatung, -verwaltung sowie Unternehmensvertretung. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.07.2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand). Firma bisher: REXI Investitions GmbH
2017-05-12: Firma: REXI Chinese German Business Services GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Potsdamer Straße 7, 10785 Berlin; Gegenstand: Unternehmensberatung, -verwaltung sowie Unternehmensvertretung chinesischer und deutscher Firmen. Geschäftsführer: 2.
Zhang, Qian, *28.09.1986, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.04.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 und § 2 (Unternehmensgegenstand).
2017-08-04: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Zhang, Qian
2018-09-17: Geschäftsführer: 3.
Zheng, Huishu, *18.07.1990, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-06-18: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Zheng, Huishu