2008-12-31: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.10.2008 mit Nachtrag vom 22.12.2008. Geschäftsanschrift: Johanniterstraße 5, 72160 Horb am Neckar. Gegenstand: Unternehmensbezogene Dienstleistungen, insbesondere die Durchführung der Verlagerung von Geschäftsbereichen von Unternehmen, die Unternehmensberatung, Personalmanagementberatung, Arbeitnehmerüberlassung, Personalberatung und -vermittlung sowie die Übernahme von Arbeiten, Planungen, Ausführung von Werkverträgen und die Übernahme von Beteiligungen jeglicher Art an anderen Unternehmen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Wiebe, Armin, Horb am Neckar, *23.01.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-23: Die Gesellschafterversammlung vom 22.01.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und § 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen. Firma geändert; nun: REXMA GmbH. Gegenstand geändert; nun: Unternehmensbezogene Dienstleistungen, nämlich Durchführung von Verlagerungen von Geschäftsbereichen von Unternehmen, Unternehmensberatung, Personalmanagementberatung, Arbeitnehmerüberlassung, Personalberatung und -vermittlung sowie die Übernahme von Arbeiten, Planungen, Ausführung von Werkverträgen, Produktion von Maschinen- und sonstigen Bauteilen aus unterschiedlichen Werkstoffen und Handel mit diesen, jeweils soweit eine behördliche Genehmigung nicht erforderlich ist, weiter die Beteiligung jeglicher Art an anderen Unternehmungen. Bestellt als Geschäftsführer: Ege, Raimund, Horb am Neckar, *04.06.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wiebe, Armin, Horb am Neckar, *23.01.1965. Einzelprokura: Helber, Jörg, Horb am Neckar, *21.04.1972.
2015-03-03: Prokura erloschen: Helber, Jörg, Horb am Neckar, *21.04.1972.
2015-04-08: Neue Geschäftsanschrift: Ihlinger Straße 118, 72160 Horb am Neckar.
2022-02-15: Änderung der Geschäftsanschrift: Heiligenfeld 11, 72160 Horb am Neckar. Einzelprokura: Ege-Reich, Claudia, geb. Reich, Horb am Neckar, *12.04.1963.