2015-09-24: Änderung zur Geschäftsanschrift: Gütersloher Straße 9, 33415 Verl.
2015-11-18: Bestellt als Geschäftsführer: Venker, Martin, Verl, *17.06.1960, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Nordberg, Anne, Reiseverkehrskauffrau, Gütersloh.
2015-11-25: Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Zweck), § 2 (Stammkapital, Stammeinlagen und deren Einrichtung) und § 5 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. Nunmehr Geschäftsführer: Venker, Martin, Verl, *17.06.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.