2006-08-22: Die Gesellschafterversammlung hat am 24.07.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §§ 3 (Stammkapital), 7 (Verfügung über Geschäftsanteile), 10 (Kündigung) und 13 (Bekanntmachungen) zu ändern. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nunmehr im elektronischen Bundesanzeiger.
2019-08-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Taller, Bernd, Saarbrücken, *21.07.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Taller, Christian, Kleinblittersdorf, *11.10.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Taller, Christian, Kleinblittersdorf, *11.10.1983. Änderung zur Geschäftsanschrift: Hartmanns Au 14, 66119 Saarbrücken.