2016-03-25: Löschung von Amts wegen gemäß § 395 FamFG: Geschäftsführer: Fleck, Kerstin, Riemerling, *31.07.1973.
2016-04-29: Bestellt: Geschäftsführer: Harzer, Roland, Riemerling, *17.03.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.