2007-08-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dohmen, Anke, Linnich, *22.01.1972.
2010-08-11: Die Gesellschafterversammlung hat am 27.07.2010 beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 44.354,06 auf 300.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern. Ferner hat sie die Neufassung der Satzung beschlossen.
2012-04-13: Prokura erloschen: Faßbinder, Wolfgang, Baesweiler, *13.06.1966; Kleiter, Jürgen, Jülich, *31.12.1944; Stienen, Erika, Körrenzig, Kreis Jülich. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schüßler, Clemens, Jülich, *14.01.1964; Weißenbach, Oliver, Jülich, *20.10.1972.
2016-01-11: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs. 1 und Abs. 2 (Beirat, Zusammensetzung, Bestellung und Amtsdauer) beschlossen.
2019-12-03: Geschäftsführer: Schüssler-Lamers, Margrit, Jülich, *01.04.1941, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Schüssler-Lamers, Margrit, Jülich, *01.04.1941; Schüßler, Heinz-August, Diplom-Ingenieur, Jülich. nunmnehr Geschäftsführer: Dohmen, Anke, Linnich, *22.01.1972, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-22: Geschäftsführer: Weißenbach, Oliver, Jülich, *20.10.1972, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dohmen, Anke, Linnich, *22.01.1972; Weißenbach, Oliver, Jülich, *20.10.1972.