2014-08-26: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.07.2014 mit Änderung vom 21.08.2014. Geschäftsanschrift: Burgplatz 11, 40213 Düsseldorf . Gegenstand: Der Betrieb einer Diskothek sowie die Verwaltung und Vermietung, der Kauf und Verkauf, der Bau- und Umbau sowie die Vermittlung von Immobilien aller Art. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Geschäftsführer: Sandalkin, Andrey, Bonn, *15.04.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-06-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Sandalkin, Andrey, Bonn, *15.04.1978. Bestellt als Geschäftsführer: Haloiu, Titu, Köln, *25.04.1969. Einzelprokura: Fischer, Artur, Dinklage, *01.06.1984.
2015-11-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Haloiu, Titu, Köln, *25.04.1969. Bestellt als Geschäftsführer: Ivanov, Sergej, Quakenbrück, *31.05.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Fischer, Artur, Dinklage, *01.06.1984.
2016-02-12: Die Gesellschaft ist gemäß § 394 Absatz 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht.
2016-12-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Ivanov, Sergej, Quakenbrück, *31.05.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Schreiber, Alexander, Köln, *11.11.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-26: Bestellt als Geschäftsführer: Kulb, Alexander, Köln, *04.06.1994, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit der K.E.A. Kölner Event Agentur GmbH, Köln mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.
2022-02-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Schreiber, Alexander, Köln, *11.11.1974.