2007-12-27: Gesamtprokura, gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brandhoff, Michael, Hamburg, *20.11.1974.
2008-05-06: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Görz, Wolfgang, Norderstedt, *23.06.1961; Schniegler, Angela, Lüneburg, *01.02.1976.
2008-08-14: Infolge Eheschließung lautet der Name nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dubielzig, Angela, Lüneburg, *01.02.1976.
2009-05-22: Geschäftsanschrift: Dornbusch 2, 20095 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Koleczko, Stefan, Achim-Baden, *08.06.1966. Prokura erloschen Dubielzig, Angela, Lüneburg, *01.02.1976.
2010-07-28: Änderung zur Geschäftsanschrift: Zirkusweg 2, 20359 Hamburg.
2014-12-05: Bestellt Geschäftsführer: Brandhoff, Michael, Hamburg, *20.11.1974, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Brandhoff, Michael, Hamburg, *20.11.1974.
2015-07-10: Änderung zur Geschäftsanschrift: Raboisen 38, 20095 Hamburg.