2006-06-28: nunmehr: Geschäftsführer Lohmann, Heinz-Uwe, Fachbach, *04.09.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-07-13: nunmehr: Geschäftsführer Lohmann, Heinz-Uwe, Fachbach, *04.09.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-01-23: Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Gesellschafterbeschlüsse) und § 17 (Veröffentlichungen) beschlossen.
2013-04-23: Nach Namensänderung, weiterhin Geschäftsführer: Richter, Heinz-Uwe, Fachbach, *04.09.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-10-04: Die Gesellschafterversammlung hat am 25.07.2016 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00 ) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) zu ändern. Nach Währungsumstellung und Kapitalerhöhung nunmehr: Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR.
2016-11-09: Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Geändert nunmehr: Neue Firma: RICO Runderneuerung GmbH. Bestellt als Geschäftsführer: Philippzik, Marc, Koblenz, *12.12.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.