2011-02-17: Geschäftsanschrift: Lommatzscher Str. 4, 01587 Riesa. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lehmann, Günther, Bauingenieur, Riesa. Bestellt: Geschäftsführer: Buhl, Maik, Riesa, *11.09.1971; Ingenwepelt, Kerstin, Straelen, *27.08.1977, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Buhl, Maik, Riesa, *11.09.1971.
2018-04-26: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pfennig, Tino, Strehla, *21.05.1968.
2021-12-01: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2021 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde insbesondere geändert: Gegenstand des Unternehmens. Neuer Gegenstand: Handel und Vertrieb sowie Montage von Bauelementen (Fenster, Türen etc.).