2008-11-14: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 10.11.2008. Geschäftsanschrift: O'Brien-Straße 2, 91126 Schwabach. Gegenstand des Unternehmens: Beteiligung an anderen Gesellschaften und Übernahme der Geschäftsführung für diese, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, so z.B. an der RIM GmbH & Co. KG. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Dieser ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Reimers, Frank, Schwabach, *12.04.1960.
2008-12-08: Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Reimers, Frank, Schwabach, *12.04.1960, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-12-23: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Reimers, Frank, Schwabach, *12.04.1960. Bestellt: Geschäftsführer: Reimers, Susanne, Schwabach, *19.04.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.