2006-09-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Hörter, Hans, Mayen, *06.12.1944. Bestellt zum Geschäftsführer: Fehr, Holger, Rheinbreitbach, *25.12.1958.
2006-11-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bott, Jörg Gabriel, Bergisch Gladbach, *25.01.1963.
2012-01-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Hartmann, Otto, Swisttal, *24.09.1954. Bestellt zum Geschäftsführer: Koch, Hans-Georg, Leverkusen, *22.04.1959.
2015-09-04: Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2016-05-12: Geändert, nunmehr Geschäftsführer: Fehr, Holger, Rheinbreitbach, *25.12.1958; Koch, Hans-Georg, Leverkusen, *22.04.1959, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-08-22: Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma und in Abs. 2 und mit ihr die Verlegung des Sitzes von Euskirchen nach Bonn beschlossen. Neue Firma: RKG Markenwelt Verwaltungs-GmbH. Neuer Sitz: Bonn. Änderung zur Geschäftsanschrift: Friedenstr. 51, 53229 Bonn. Nicht mehr Geschäftsführer: Fehr, Holger, Rheinbreitbach, *25.12.1958. Bestellt zum Geschäftsführer: Kleemann, Jens David, Much, *23.11.1973; Salbeck, Stefan, Bonn, *13.03.1970, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Koch, Hans-Georg, Leverkusen, *22.04.1959; Salbeck, Stefan, Bonn, *13.03.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Sprungmann, Dominik, Mülheim-Kärlich, *06.06.1972.
2018-03-13: Bestellt zum Geschäftsführer: Behle, Friedrich, Düsseldorf, *13.09.1965, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Kleemann, Jens David, Much, *23.11.1973.
2018-08-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Noweski, Michael, Overath, *13.08.1976.
2022-06-10: Bestellt zum Geschäftsführer: Noweski, Michael, Overath, *13.08.1976, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Noweski, Michael, Overath, *13.08.1976.
2022-07-25: Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Borkowski, Volker, Stadtbergen, *13.06.1964, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.