2012-12-06: Bestellt als Geschäftsführer: Hellenbach, Udo, Engelskirchen, *04.04.1958. Nicht mehr Geschäftsführer: Schmitz, Karl-Heinz, Unternehmer, Overath. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krause, Berthold, Engelskirchen, *11.09.1960.
2013-04-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Bitter, Wilhelm, Geschäftsführer, Bergisch Gladbach.
2014-10-13: Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Bergisch Gladbach beschlossen. Bergisch Gladbach. Änderung zur Geschäftsanschrift: Britanniahütte 14, 51469 Bergisch Gladbach.
2022-02-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Hellenbach, Udo, Engelskirchen, *04.04.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Schmitz, Tim, Rösrath, *14.12.1987, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.