2007-06-05: Die Gesellschafterversammlung vom 05.02.2007 mit Ergänzung vom 29.03.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 17 (Beschlüsse der Gesellschafterversammlung) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführerin: Celten, Constanze, Neu-Isenburg, *09.03.1962. Prokura erloschen: Dr. Frei, Henner, Mühltal/Trautheim, *23.12.1941. Einzelprokura: Schween, Hans-Werner, Offenbach am Main, *25.08.1948.
2007-06-25: Nicht mehr Geschäftsführerin: Heilig, Rosemarie, Mespelbrunn, *03.10.1956. Nicht mehr Geschäftsführer: Mehler, Gerd, Flörsheim am Main, *16.06.1951; Walther, Peter, Offenbach am Main, *21.01.1966.
2007-08-13: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2007-09-03: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2008-05-06: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2012-11-05: Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 20 Ziffer 2 (Kündigung) beschlossen.
2013-06-10: Prokura erloschen: Schween, Hans-Werner, Offenbach am Main, *25.08.1948.
2016-11-08: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-11-08: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-06-26: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-02-18: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-03-26: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-02-05: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-10-27: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-12-21: Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 20 Ziffer 2 beschlossen.
2021-09-07: Bestellt als Geschäftsführer: Will, Jens, Ebersburg, *20.06.1967. Nicht mehr Geschäftsführerin: Celten, Constanze, Neu-Isenburg, *09.03.1962.Als nicht eingetragen wird zudem bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-02-14: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.