2009-05-15: Geschäftsanschrift: Waldstr. 4, 91452 Wilhermsdorf. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Riedl, Ernst, Maschinenbauer, Wilhermsdorf, *21.07.1938. Bestellt: Geschäftsführer: Riedl, Uwe, Wilhermsdorf, *21.09.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Riedl, Uwe, Wilhermsdorf.
2021-07-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Riedl, Edeltraud, Wilhermsdorf, *05.06.1956. Bestellt: Geschäftsführer: Riedl-Markwart, Monika Gerda, Wilhermsdorf, *11.11.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.