2011-07-22: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Bochstraße 1, 23569 Lübeck, Vorstand: Geschäftsführer: 2. Meyer, Christoph, *09.10.1985, Timmendorfer Strand; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2015-10-20: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Wegner, Hartmut
2015-10-30: Geschäftsführer: 3. Wegner, Dorothea, geb. Straus, *21.06.1966, Lübeck; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen