2006-09-29: Bestellt: Geschäftsführer: Krüger, Katharina, Hamburg, *27.11.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-01-16: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Hegelstraße 29, 39104 Magdeburg. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Karin, Krüger, Magdeburg. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Krüger, Karin, Magdeburg, *15.06.1955.