2016-12-20: Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Waldblick 2, 08237 Steinberg OT Rothenkirchen. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Seidel, Jutta, Steinberg OT Rothenkirchen, *21.01.1929; Seidel, Friedrich, Steinberg OT Rothenkirchen, *18.09.1953, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-17: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Seidel, Jutta, Steinberg OT Rothenkirchen, *21.01.1929. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Seidel, Elisabeth, Steinberg, *12.08.1955; Seidel, Katrin, Steinberg, *10.05.1962.