2010-03-15: Die Gesellschafterversammlung vom 03.03.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Einlagen) und § 13 (Bekanntmachungen) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Reisch, Manfred, Steuerberater, Wolfach. Bestellt als Geschäftsführer: Reisch, Patrick, Bad Rippoldsau-Schapbach, *11.06.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-12-06: Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Einlagen) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Künstle, Karl, Bad Rippoldsau-Schapbach, *14.04.1947.