2006-03-22: Bestellt: Geschäftsführer: Focken, Jürgen, Gröbenzell, *09.04.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-06-18: Die Gesellschafterversammlung vom 01.04.2008 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Fürstenfeldbruck.